ymddiriedolwyr WEST LEICESTERSHIRE COMMUNITY FIRST RESPONDER GROUP
Rhif yr elusen: 1144005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William John Crooks | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Valerie Anne Malcolm | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Ian Wagg | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Robert Walsh | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|
||||
RICHARD JOHN ALBERT GREEN | Ymddiriedolwr | 02 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.