ymddiriedolwyr AMY WINEHOUSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1143740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Rice | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
MICHAEL WINEHOUSE | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR STEPHEN LEE | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
BARRY YIN | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
JANE WINEHOUSE | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
MITCHELL WINEHOUSE | Ymddiriedolwr | 09 September 2011 |
|
|
||||
JANIS WINEHOUSE | Ymddiriedolwr | 09 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.