INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR APPLIED ECONOMETRICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Association is to advance the education of the public in the subject of econometrics and its applications to a variety of fields in economics, in particular, but not exclusively, by advancing and supporting research in that field, and disseminating the results of such useful research to the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Ethiopia
- Ffrainc
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
- Zambia
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
- IAAE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Michael John Sean Holly | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Thierry Magnac | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR BARBARA ROSSI | Ymddiriedolwr | 30 July 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR MARCELLE CHAUVET | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.46k | £35.91k | £41.35k | £64.80k | £78.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.33k | £23.59k | £15.25k | £9.93k | £38.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Ebrill 2025 | 274 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Ebrill 2025 | 274 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 10 Gorffennaf 2023 | 345 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 10 Gorffennaf 2023 | 345 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 11 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/09/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF ECONOMETRICS AND ITS APPLICATIONS TO A VARIETY OF FIELDS IN ECONOMICS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ADVANCING AND SUPPORTING RESEARCH IN THAT FIELD, AND DISSEMINATING THE RESULTS OF SUCH USEFUL RESEARCH TO THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
279 Wellbrook Way
Girton
CAMBRIDGE
CB3 0GL
- Ffôn:
- 01223335216
- E-bost:
- Craig.Peacock@cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window