Hanes ariannol GERRARDS CROSS COMMUNITY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1145772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/02/2020 05/02/2021 05/02/2022 05/02/2023 05/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £209 £159 £147 £284 £309
Cyfanswm gwariant £520 £714 £382 £7.95k £331
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A