Hanes ariannol ATERES
Rhif yr elusen: 1143297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £744.84k | £748.53k | £782.62k | £723.16k | £931.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £729.53k | £692.69k | £734.17k | £761.19k | £914.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £88.28k | £127.79k | £114.84k | £56.90k | £8.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £637.14k | £707.41k | £774.31k | £558.60k | £762.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £27.68k | £0 | £1.50k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £105.56k | £0 | £0 | £153.94k | £159.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.14k | £1.21k | £107 | £37 | £13 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £12.22k | £8.20k | £9.09k | £10.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £676.73k | £655.49k | £734.17k | £761.19k | £914.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £774 | £37.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.12k | £1.10k | £1.10k | £1.32k | £1.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £52.03k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.