GOLDEN GROVE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Acquire, restore and conserve for the Community and Public Benefit the historic buildings known as Golden Grove, together with its historic Gardens, Arboretum, surrounding Gardens and Parkland known as Gelli Aur. Additionally, provide opportunities for education, leisure, well-being, or other identified local charitable needs, by maintaining public access and ensure it is sustainably maintained.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Awst 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENDRIK JAN SMIT | Cadeirydd | 28 July 2023 |
|
|
||||
James Johnathon Smith | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
DALJIT SINGH | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 28/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.12k | £32.29k | £91.36k | £57.06k | £123.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.55k | £115.35k | £109.33k | £111.83k | £107.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.70k | £43.86k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
28 Chwefror 2024
(Mae'r cyfrifon |
25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/08/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ACTIVITIES WHICH BENEFIT THE LOCAL AND WIDER COMMUNITY AND IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION) TO: - ACQUIRE, RESTORE AND CONSERVE FOR THE COMMUNITY AND PUBLIC BENEFIT THE HISTORIC BUILDINGS KNOWN AS GOLDEN GROVE, CARMARTHEN, TOGETHER WITH ITS HISTORIC GARDENS, ARBORETUM, SURROUNDING GARDENS AND PARKLAND KNOWN AS GELLI AUR, AND ASSOCIATED BUILDINGS AND STRUCTURES. - PROVIDE OPPORTUNITIES FOR EDUCATION, LEISURE, WELL-BEING, OR OTHER IDENTIFIED LOCAL NEEDS WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE, BY MAINTAINING AND MANAGING PUBLIC ACCESS TO AND USE OF THIS SPACE FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL AND WIDER COMMUNITY, AS WELL AS ENSURING THAT IT IS SUSTAINABLY MANAGED FOR THE FUTURE.
Maes buddion
CARMARTHEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cwrt-Y-Gorffwys
Golden Grove
CARMARTHEN
Dyfed
SA32 8NN
- Ffôn:
- 07900334880
- E-bost:
- info@goldengrove.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window