HAMPTON-IN-ARDEN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote high standards of planning and architecture in the Civic Parish of Hampton in Arden and its surroundings. To educate the public in the geography, history, natural history and architecture of the area. To secure the preservation, protection, development and improvement of features of historic or public interest in the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Solihull
Llywodraethu
- 22 Ionawr 1973: Cofrestrwyd
- Hampton-In-Arden Society (Residents' Association) (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Anne Cable | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||||
Karen Wood | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||||
Stuart Mair | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||||
John Robert Gillies-Wilkes | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||
Jonathan Daines | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||
Sarah Alison White | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||||
Kathleen Horsburgh | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||||
Geoffrey Raymond Arthur | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||||
Janet Hilton | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||||
Carol Ann Grant | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67k | £1.78k | £1.81k | £2.90k | £2.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13k | £1.56k | £633 | £2.34k | £1.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 29TH NOVEMBER 1972 AS AMENDED 3 NOVEMBER 1999 as amended on 16 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
(i) To promote high standards of planning, development and architecture in or affecting the area of benefit. (ii) To inform and advise residents and the public generally in the geography, natural history, environment, ecology, architecture and history of the area of benefit. (iii) To secure the preservation, protection, development and improvement of features in general public amenity or historic or public interest in the area of benefit. (iv) To liaise and cooperate with other community bodies to advance the objectives of the Society.
Maes buddion
THE AREA COMPRISING THE CIVIL PARISH OF HAMPTON-IN-ARDEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
66 Old Station Road
Hampton-In-Arden
SOLIHULL
West Midlands
B92 0EY
- Ffôn:
- 07775691712
- E-bost:
- info@hamptoninardensociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window