Hanes ariannol LEEDS CENTRE FOR INTEGRATED LIVING
Rhif yr elusen: 1147077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £964.67k | £971.32k | £934.75k | £981.19k | £763.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.15m | £1.10m | £1.13m | £896.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £810.92k | £810.92k | £810.92k | £828.92k | £649.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £52.80k | £25.16k | £31.76k | £14.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26 | £44 | £0 | £15.95k | £434 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £964.34k | £970.98k | £934.62k | £962.21k | £760.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £302 | £294 | £131 | £3.02k | £2.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.15m | £1.10m | £1.13m | £896.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.86k | £53.61k | £50.57k | £57.27k | £44.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.