Hanes ariannol Headway Central Lancashire

Rhif yr elusen: 1144388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £124.52k £181.27k £123.89k £150.06k £190.48k
Cyfanswm gwariant £99.75k £99.68k £126.52k £152.75k £175.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.09k £6.33k £3.00k N/A £67.75k