ymddiriedolwyr Headway Central Lancashire
Rhif yr elusen: 1144388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE CHARNLEY | Cadeirydd | 20 January 2015 |
|
|
||||
Karen Wilding | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Trevor Hart | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|||||
Louise Goodram | Ymddiriedolwr | 12 February 2017 |
|
|
||||
Barry Rutlidge | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||
CARLOS LOPEZ | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
Andrew Lilly | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE CARTHY | Ymddiriedolwr | 21 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.