Let the Children Hear

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LTCH works in developing countries helping to:-: Relieve deaf, hearing impaired, poor children(0-16 years) and their families Educate deaf or hearing impaired children by provision of specialist facilities and health care specialists. Educate young people, their families, health care professionals and outreach workers in prevention, treatment and management of hearing impairment and deafness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Uganda
Llywodraethu
- 03 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144233 AUD-M-ED TRUST
- 15 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
- IHCC (Enw gwaith)
- LTCH (Enw gwaith)
- IAN HUTCHEON CLINIC FOR CHILDREN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFF ROBINS | Cadeirydd | 15 December 2011 |
|
|
||||
Elspeth Russell SRN SCM DN | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
ELISABETH JILL CHOUDHURY Reg. Nurse | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
PAUL CHOUDHURY | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.14k | £60.65k | £63.77k | £52.76k | £77.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.56k | £57.82k | £40.11k | £47.56k | £47.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.55k | £5.74k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 NOV 2011 as amended on 15 Oct 2019 as amended on 08 Feb 2022 as amended on 02 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEVE POOR YOUNG PEOPLE (0-16 YEARS) WHO ARE DEAF OR HEARING IMPAIRED AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF A MOBILE CLINIC 2.TO ADVANCE EDUCATION OF POOR YOUNG PEOPLE WHO ARE DEAF OR HEARING IMPAIRED BY THE PROVISION OF SPECIALIST FACILITIES AND HEALTH CARE SPECIALISTS 3.TO ADVANCE THE EDUCATION OF POOR YOUNG PEOPLE AND THEIR FAMILIES, HEALTH CARE PROFESSIONALS AND OUTREACH WORKERS IN THE EFFECTIVE PREVENTION, TREATMENT AND MANAGEMENT OF THE CAUSES OF HEARING IMPAIRMENT AND DEAFNESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Ambrose Lane
HARPENDEN
Hertfordshire
AL5 4AU
- Ffôn:
- 07976567496
- E-bost:
- geoff@letthechildrenhear.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window