Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (CRA) ERDINGTON, BIRMINGHAM

Rhif yr elusen: 1143591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.45k £47.87k £53.57k £77.00k £91.40k
Cyfanswm gwariant £24.01k £36.77k £35.19k £54.98k £71.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A £26.42k