Hanes ariannol LIFT UK

Rhif yr elusen: 1147360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £144.35k £100.34k £161.95k £165.27k £201.83k
Cyfanswm gwariant £55.71k £86.81k £125.38k £193.95k £226.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A