Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE MUSIC AND PERFORMING ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1145643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.20m | £4.67m | £4.56m | £4.62m | £4.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.20m | £4.75m | £4.28m | £5.07m | £5.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.12m | £2.05m | £2.23m | £1.15m | £999.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.16k | £27.94k | £24.91k | £36.62k | £21.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £143.20k | £75.47k | £44.96k | £82.99k | £76.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.99m | £4.56m | £4.49m | £4.50m | £4.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.50k | £5.87k | £1.29k | £2.83k | £10.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.12m | £4.70m | £4.25m | £5.01m | £5.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.82k | £50.75k | £28.34k | £61.35k | £37.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.15k | £20.19k | £18.74k | £12.50k | £37.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.