ymddiriedolwyr MARIE COLLINS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordon John Scobbie | Cadeirydd | 30 April 2019 |
|
|
||||
Deborah Crawford | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
James Hennessey | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Charlotte Aynsley Johnson | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Oliver Dockray | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Lucy Frances Legard | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Dr Rachel Armitage | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Claire Bethel | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|||||
Peter Francis Stevens | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.