TYNEMOUTH UNITED FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charities activity has been to promote the community participation in healthy recreation by the provision of the facilities for the playing of football. For 2012/13 we had 15 teams from the age of Under 8 to Under 18. This allowed for over 200 young people to enjoy football in a safe and organised environment. We were able to win our first ever trophy the NEYDL Knockout Cup.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN HENDERSON | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||
BRUCE PARVIN | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||
NIGEL CHANDLER B.SOC SC | Ymddiriedolwr | 16 October 2011 |
|
|
||||
DOUG LEITCH | Ymddiriedolwr | 16 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.23k | £41.04k | £39.22k | £50.37k | £58.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.38k | £35.86k | £46.33k | £54.69k | £56.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 29 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 29 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 03 Ebrill 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 03 Ebrill 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 21 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 21 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/06/2011 AS AMENDED ON 08/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF NORTH TYNESIDE AND SURROUNDING AREAS, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF FOOTBALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 North Ridge
Whitley Bay
NE25 9XT
- Ffôn:
- 01912518641
- E-bost:
- FOOTBALL@TYNEMOUTHUNITEDFC.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.TYNEMOUTHUNITEDFC.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window