Obesity Action

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
?Raise awareness of obesity and it?s adverse health consequences, through lobbying parliament together with public and private engagement events; ?Support research into obesity and its health consequences ? with a particular emphasis on its liver and pancreas consequences; ?Educate adolescents & mothers about healthy eating prior to pregnancy and healthy feeding of their offspring;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Chwefror 2016: Re-registered
- OBESITY ACTION CAMPAIGN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JUDE OBEN | Cadeirydd | 23 August 2011 |
|
|
||||
Dr Alastair Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|||||
Nicholas Grossman | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09k | £89 | £7.51k | £230 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.40k | £0 | £2.03k | £2.21k | £524 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Awst 2024 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Awst 2024 | 437 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Mai 2022 | 339 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06/10/2011 as amended on 07 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
1)PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF INDIVIDUALS WHO SUFFER WITH OBESITY THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION AND ADVICE. 2)ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN ALL AREAS RELATING TO OBESITY, INCLUDING SUPPORT OF OBESITY RELATED RESEARCH, ESPECIALLY RESEARCH THAT SEEKS TO UNDERSTAND THE EFFECT OF OBESITY ON LIVER AND PANCREAS FUNCTION, AND THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH FOR PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Department of Gastroenterology
Guy's and St Thomas' Hospital
Westminster Bridge Road
London
SE1 7EH
- Ffôn:
- 02071887188
- E-bost:
- INFO@OBESITYAC.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window