Hanes ariannol YOUNG DORSET
Rhif yr elusen: 1144785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.41k | £13.65k | £140.93k | £62.66k | £144.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.02k | £12.28k | £49.05k | £105.98k | £69.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.18k | £51.48k | £51.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.