CORPUS CHRISTI COLLEGE OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UNIVERSITY COLLEGE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£11,760,000
Roddion a chymynroddion | £2.39m | |
Weithgareddau elusennol | £5.42m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.87m | |
Arall | £83.00k |
Cyfanswm gwariant:
£12,763,000
Codi arian | £2.82m | |
Weithgareddau elusennol | £9.94m | |
Arall | £0 |
£20,604,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.82m | |
Gwariant elusennol | £9.94m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.82m | |
Gwariant elusennol | £9.94m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £19.60m |
Pobl

110 Gweithwyr
38 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 6 |
£100k i £110k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 08 Medi 2011: Cofrestrwyd
- CORPUS CHRISTI COLLEGE (Enw blaenorol)
- PRESIDENT AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF CORPUS CHRISTI IN THE UNIVERSITY OF OXFORD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
38 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor HELEN MOORE | Cadeirydd | 30 August 2011 |
|
|
||||
Luke Webster | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Dr Amy Lidster | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Dr Robert Fergus McGhee | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Prof Michael Cotterell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor Simon Newstead | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Professor Susanna Dunachie | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Professor Giuseppe Pezzini | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Professor Rebekah Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Lyle | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Professor Kathryn Stevens | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Professor Marion Olivia Durand | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Professor Judith Olszowy-Schlanger | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Michael Martin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Professor Katherine Paugh | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor David Armstrong | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor Mark Wrathall | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor Pier Palamara | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Professor James Alexander Duffy | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Matthew Niall Dyson | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Constanze Magdalene Guthenke | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Andrew William Rolfe | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
Professor NICOLE GROBERT | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR HANS KRAUS | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Professor PAWEL SWIETACH | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR GIOVANNI CAPOCCIA | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Professor COLIN AKERMAN | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Dr NEIL MCLYNN | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Dr PAUL DELLAR | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Professor ROBIN ANDREW MURPHY | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Professor JOHN ELSNER | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|||||
Tobias Reinhardt | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|||||
Professor MICHAEL BENJAMIN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
Professor JOHN WATTS | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
Professor ELIZABETH FISHER | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR STEPHEN HARRISON | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
Dr MARK WORMALD | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR PETER NELLIST | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.30m | £6.57m | £7.65m | £14.58m | £11.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.11m | £9.41m | £13.48m | £11.51m | £12.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.65m | £1.13m | £1.45m | £6.66m | £2.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.52m | £3.41m | £4.21m | £4.95m | £5.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £276.00k | £441.00k | £302.00k | £213.00k | £269.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.78m | £1.75m | £2.29m | £3.19m | £3.87m | |
|
Incwm - Arall | £346.00k | £285.00k | £0 | £0 | £83.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.42m | £7.86m | £11.50m | £9.13m | £9.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.69m | £1.55m | £1.98m | £2.38m | £2.82m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.00k | £12.00k | £83.00k | £80.00k | £86.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.35m | £1.34m | £1.51m | £1.97m | £2.42m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £73.90m | £78.07m | £22.45m | £25.83m | £300.40m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £143.82m | £174.96m | £248.44m | £256.22m | £268.17k | |
|
Cyfanswm asedau | £6.85m | £2.18m | £25.12m | £19.11m | £19.41m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.65m | -£1.16m | -£3.14m | -£1.36m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £31.38m | £32.76m | £63.02m | £63.22m | £62.56m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER DATED 1517 AND STATUES LAST AMENDED 31 MAY 2000 as amended by an Order in Council on 19 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION, LEARNING AND RESEARCH, IN PARTICULAR BY PROVIDING A COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD CALLED CORPUS CHRISTI COLLEGE.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CORPUS CHRISTI COLLEGE
MERTON STREET
OXFORD
OX1 4JF
- Ffôn:
- 01865276700
- E-bost:
- college.office@ccc.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window