Hanes ariannol THE YEN MING DEH CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1143741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.30k £2.38k £1.55k £4.89k £13.77k
Cyfanswm gwariant £46.87k £40.41k £29.56k £32.40k £973.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A