ymddiriedolwyr CROYDON BUSINESS VENTURE LIMITED
Rhif yr elusen: 1145658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Francis | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Dwayne Miller | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Carrie Rutherford | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Mark Burgess | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Siffat Shah | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Geraldine Corrina Sanya | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
JO-ANN MICHELLE GUMB | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
LISA MCCANCE | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
RICHARD SUMPTION | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
JOHN WALSHAM | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
RICHARD PLANT | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.