Hanes ariannol INSOLE COURT TRUST/YMDDIRIEDOLAETH CWRT INSOLE
Rhif yr elusen: 1145649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £518.87k | £463.24k | £346.71k | £359.32k | £417.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £423.55k | £371.32k | £389.65k | £476.45k | £512.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £141.54k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £170.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £109.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £110.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £111.02k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £322.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £101.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.