ymddiriedolwyr INSOLE COURT TRUST/YMDDIRIEDOLAETH CWRT INSOLE
Rhif yr elusen: 1145649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Mitchell BA, PGCE | Cadeirydd | 17 December 2015 |
|
|
||||
Neil Richardson | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Katrina Rohman | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Laura Humphreys | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Monica Sophia Vasquez | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Caryl Thomas | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Laura Ellen Reid | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Catherine O'Brien | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
JOHN LEIGHTON PRIOR-MORRIS | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
MICHAEL CLARKE | Ymddiriedolwr | 07 February 2012 |
|
|
||||
Laurence Roblin | Ymddiriedolwr | 20 December 2011 |
|
|
||||
Elaine Marilyn Davey | Ymddiriedolwr | 29 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.