Hanes ariannol THE MANTA TRUST

Rhif yr elusen: 1145387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £539.85k £490.85k £737.77k £973.42k £734.91k
Cyfanswm gwariant £452.59k £434.75k £544.55k £856.52k £842.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £39.71k
Incwm o roddion a chymynroddion £517.38k N/A £721.22k £960.67k £712.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £22.47k N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £16.24k £11.76k £21.12k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £308 £630 £1.48k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £370 £4.80k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £245.60k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £391.91k N/A £500.43k £731.79k £742.74k
Gwariant - Ar godi arian £60.68k N/A £44.12k £124.73k £100.19k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £3.70k £0 £12.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £391.91k N/A £456.14k £24.08k £30.54k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0