THE MANTA TRUST

Rhif yr elusen: 1145387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity?s key objectives are the conservation of manta rays and their close relatives, mobula rays throughout the world?s oceans. Manta rays can be considered charismatic megafauna; diving and snorkelling with these creatures is a sought after experience the world over. Our vision is to see these animals thriving in healthy, diverse ocean ecosystems the world over.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brasil
  • Caledonia Newydd
  • Camerwn
  • Costa Rica
  • Ecwador
  • Ffiji
  • Gogledd Iwerddon
  • Gwlad Thai
  • Indonesia
  • Maldives
  • Mecsico
  • Micronesia
  • Palau
  • Papua Guinea Newydd
  • Periw
  • Polynesia Ffrengig
  • Portiwgal
  • Seland Newydd
  • Seychelles
  • Sri Lanka
  • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Tachwedd 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1160470 OCEAN GIANTS TRUST
  • 11 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Eleanor Jane Curtis Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
Dr EMILY LOUISE HUMBLE Ymddiriedolwr 19 June 2020
Dim ar gofnod
Martin John Attrill Ymddiriedolwr 19 June 2020
Dim ar gofnod
JONATHAN HUGH BROOKE DIAMOND Ymddiriedolwr 09 September 2013
Dim ar gofnod
PAUL WILLIAM JACKSON Ymddiriedolwr 06 December 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £539.85k £490.85k £737.77k £973.42k £734.91k
Cyfanswm gwariant £452.59k £434.75k £544.55k £856.52k £842.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £39.71k
Incwm o roddion a chymynroddion £517.38k N/A £721.22k £960.67k £712.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £22.47k N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £16.24k £11.76k £21.12k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £308 £630 £1.48k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £370 £4.80k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £245.60k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £391.91k N/A £500.43k £731.79k £742.74k
Gwariant - Ar godi arian £60.68k N/A £44.12k £124.73k £100.19k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £3.70k £0 £12.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £391.91k N/A £456.14k £24.08k £30.54k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Asedau hunan ddefnydd £0 N/A £0 £0 £0
Buddsoddiadau tymor hir £0 N/A £20.25k £40.62k £55.41k
Cyfanswm asedau £484.03k N/A £713.97k £808.95k £704.39k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.50k N/A £4.56k £3.00k £16.47k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 16 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 16 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 02 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 02 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 28 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 05 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 05 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 03 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 03 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Catemwood House
Corscombe
Dorchester
DT2 0NT
Ffôn:
01935891744