EVANGELICAL FREE CHURCH SUTTON-ON-SEA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CONDUCTING REGULAR SUNDAY SERVICES, BIBLE STUDIES AND PRAYER MEETINGS, SUNDAY SCHOOL AND COFFEE MORNINGS FROM TIME TO TIME. RUNNING ALPHA COURSES FROM TIME TO TIME.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 17 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- EVANGELICAL FREE CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Gayton | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Alan Howes | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Robin Button | Ymddiriedolwr | 05 January 2015 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN ROSCAMP | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|||||
JOHN BLACKWOOD MAXWELL | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.02k | £18.92k | £24.30k | £21.20k | £21.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.31k | £19.53k | £25.35k | £19.89k | £33.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 06/02/2006
Gwrthrychau elusennol
1.AS A PLACE FOR PUBLIC WORSHIP FOR THE SERVICE OF ALMIGHTY GOD IN ACCORDANCE WITH THE DECLARATION OF FAITH AND THE STATEMENT OF PRACTICE. 2.AS A PLACE GOR THE INSTRUCTION OF CHILDREN OR ADULTS OR AS A CHURCH HALL OR AS A PLACE FOR THE PROMOTION OF OTHER CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND USAGES SET OUT IN THIS DEED. 3.AS A PLACE FOR MAINTAINING AND PRACTICING THE DOCTRINE AND RITE OF THE BAPTISM OF CHRISTIAN BELIEVERS BY IMMERSION AND NO OTHER BAPTISM 4.AS THE CURTILAGE OF ANY SUCH PLACE AS AFORE SAID.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmanuel
Trusthorpe Road
Sutton-on-Sea
MABLETHORPE
LN12 2LL
- Ffôn:
- 01507443219
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window