Hanes ariannol THE NOTTINGHAMSHIRE ARK LTD
Rhif yr elusen: 1146607
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.75k | £3.76k | £11.80k | £4.44k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £647 | £1.09k | £1.45k | £27.71k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.