PORTSMOUTH JAMI MOSQUE & ISLAMIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mosque is open all day for daily and Friday prayers. During the week we have over 100 people who regularly attend daily prayers and over 500 who regularly attend Friday prayers. The mosque/ Centre is also used for festivals, funeral facilities, civil marriage and nikkah, hafiz classes, Islamic awareness, inter-faith dialogue, zakat, library, etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Portsmouth
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redwan Ahmed | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Abidur Rahman Choudhury | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Jubaer Miah | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Fhakruz Zaman Khan | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.27k | £89.53k | £107.63k | £122.93k | £175.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.03k | £91.36k | £95.63k | £118.57k | £133.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 24 Ionawr 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 24 Ionawr 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 02 Chwefror 2023 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 02 Chwefror 2023 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/03/1995 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01/01/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN PORTSMOUTH AND SURROUNDING AREAS, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, RELIGIOUS SERVICES, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE TO HELP ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE RELIGION OF ISLAM. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EDUCATIONAL CLASSES. 3) THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTAUL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS. 4) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PORTSMOUTH AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Portsmouth Jami Mosque
Victoria Road North
Southsea
PO5 1PS
- Ffôn:
- 023 9283 2541
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window