ymddiriedolwyr TAVY DIVISION GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1143804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Warne | Cadeirydd | 24 August 2023 |
|
|
||||
Rebecca Peers | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Sue Parish | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Carol Johnson | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Katherine Wing | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Lucy Pattenden | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Sarah Maczugowska | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Natasha Pridham | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
KAY HARRISON | Ymddiriedolwr | 14 September 2011 |
|
|
||||
Frederica Olver | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
SUE DAVIES | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.