CROUCH END CHAVURAH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Crouch End Chavurah is a progressive Jewish community organisation based in the Crouch End Area of North London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Camden
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 06 Hydref 2011: Cofrestrwyd
- CEC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Levin | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
CLIVE ANTHONY LEVONTINE | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
||||
ANNA MIRIAM WISE | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.30k | £68.45k | £62.70k | £69.29k | £70.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.62k | £55.03k | £59.44k | £74.19k | £78.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Awst 2020 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 18 Awst 2020 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/08/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CROUCH END CHAVURAH ARE TO ADVANCE THE JEWISH RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF LIBERAL JUDAISM WITHIN CROUCH END, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ARRANGING AND CONDUCTING LIBERAL JEWISH RELIGIOUS SERVICES, LIFECYCLE EVENTS AND EVENTS RELATING TO THE TRADITIONAL JEWISH FESTIVALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2a Fairfield Road
London
N8 9HG
- Ffôn:
- 07939113762
- E-bost:
- chair@crouchendchavurah.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window