Hanes ariannol MALTON DODGER LIMITED

Rhif yr elusen: 1146990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £33.42k £45.05k £45.05k £69.48k £47.01k
Cyfanswm gwariant £26.87k £31.12k £31.12k £40.94k £45.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.09k N/A N/A N/A N/A