Ymddiriedolwyr ASHTON GATE OUT OF SCHOOL CARE
Rhif yr elusen: 1144396

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina Jane Sallis | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Rosanna Juliette Bailey | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Caroline Cuthbert King | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Samantha Furley | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Jonathon Michael Ayres | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Simon Thomas Kocziban | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Victoria Louise Sophie kent | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Mark Iain Scanlon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.