BIG HUG FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG CHILDREN & YOUNG PEOPLE IN INDIA BY ASSISTING IN THE PROVISIONS OF GRANTS, GOODS, SERVICES OR FACILITIES. ADVANCE THE EDUCATION AND WELFARE OF CHILDREN & YOUNG PEOPLE IN INDIA WHO ARE WITHOUT SUPPORT. RELIEVE POVERTY AND SICKNESS OF CHILDREN & YOUNG PEOPLE IN INDIA BY ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, AND HEALTHCARE TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- India
Llywodraethu
- 06 Hydref 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATASHA MANSIGANI | Cadeirydd | 13 September 2011 |
|
|
||||
AADIL DATTA | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.68k | £4.11k | £5.37k | £1.00k | £210 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.86k | £6.56k | £8.65k | £20.20k | £190 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 24 Mawrth 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 16 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10/08/2011
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN INDIA BY ASSISTING IN THE PROVISIONS OF GRANTS, GOODS, SERVICES OR FACILITIES 2) TO ADVANCE THE EDUCATION AND WELFARE OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN INDIA WHO ARE WITHOUT SUPPORT 3) TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN INDIA BY PROVIDING (OR ASSISTING IN THE PROVISION) OF EDUCATION, AND HEALTHCARE TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
209 Wembley Hill Road
Wembley
HA9 8EL
- Ffôn:
- 07894121876
- E-bost:
- info@bighugfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window