ymddiriedolwyr STOKE YOUTH MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1144349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN DOWNWARD | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|
||||
ZOE LOUISE SHONE | Ymddiriedolwr | 07 April 2023 |
|
|
||||
Beverley Capon | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Paul Trevor Bolam | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Christopher Bell | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
ANN WINEFRIDE MASON | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
PAUL HASSALL | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.