Hanes ariannol ALZHEIMERS DEMENTIA SUPPORT
Rhif yr elusen: 1143867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £514.09k | £492.61k | £298.17k | £323.78k | £241.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.28k | £323.71k | £263.81k | £417.27k | £401.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.86k | £33.75k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.46k | £70.00k | £60.86k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £340.06k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £170.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £217.01k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £114.28k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.