ymddiriedolwyr THE DEDANISTS' FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Rummel | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
GRAHAM FRANCIS DEFRIES | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
DANIEL JONES | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Francis Richard Hobart de Courcy Moore | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Simon Nicholas Mansfield | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Simon Francis Roundell | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
JULIAN AYSCOUGH WILKINSON | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|||||
JOHN FARRALL | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||
DAVID STANTON MILLS | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.