PRESTON GUILD LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In 2012-13 the Guild Link Charity participated in many of the Preston Guild 2012 events. The charity was involved in supporting the creation of a Guild Time Capsule in 2012, in partnership with the University of Central Lancashire. The charity supported the work to develop the Harris Flights programme of arts and cultural events. It continues to support a variety of Guild Legacy events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR RODERICK DUBROW-MARSHALL | Cadeirydd | 31 October 2012 |
|
|
||||
Peter Kelly | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3 | £3 | £3 | £3 | £3 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mehefin 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 15 Awst 2021 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 29 Gorffennaf 2020 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE, DEVELOP AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) MUSIC, OPERA, DANCE, SINGING, LITERATURE AND THE USUAL ARTS (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE COMMISSIONING, HOLDING OF FESTIVALS, EVENTS, ACTIVITIES FOR CULTURE, IDEAS AND CREATIVITY IN ASSOCIATION WITH THE 2012 AND SUBSEQUENT PRESTON GUILDS, FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF PRESTON. THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES, EQUIPMENT AND ASSISTANCE FOR PLAYING SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES IN ASSOCIATION WITH THE 2012 AND SUBSEQUENT PRESTON GUILDS, FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF PRESTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 Darwin Avenue
BUXTON
SK17 6NF
- Ffôn:
- 07792766613
- E-bost:
- guild2012@preston.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window