Hanes ariannol ILLUME EDUCATION

Rhif yr elusen: 1145376
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £33.15k £29.61k £22.81k £19.91k £19.91k
Cyfanswm gwariant £35.22k £22.29k £29.12k £24.31k £24.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0