Hanes ariannol FUTURE LEISURE IN COXHOE (FLIC)
Rhif yr elusen: 1145037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £336.06k | £330.43k | £139.01k | £304.63k | £309.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.69k | £306.22k | £260.57k | £268.41k | £310.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | £15.00k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.18k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.