THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANNE WITH ST FAITH, WANDSWORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote Christianity through regular worship, open to all, meetings, activities, and the distribution of literature. We provide a sacred space for personal prayer and contemplation; undertake pastoral work, including visiting the sick and bereaved; teach Christianity through sermons, courses, small groups and religious assemblies in schools; support other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,530 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wandsworth
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2011: Previously excepted registration
- ST ANNE'S WITH ST FAITH'S PCC, WANDSWORTH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oles Rupinskiy | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Rev Claire Ellen Whitmore | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Lyndi Jacqueline Clement | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Professor Carol Giok Sim Tan | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Linda Nicholette April | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
David Downs | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Katharine Mary Geary | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Anne Davies | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Julie Margaret Harrison | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Clare Vanessa Groves | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
JENNIFER ANN RIPLEY | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY TURNER | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
KAREN SUSAN MAYNE | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
STEPHANIE MARIA SCHLINGENSIEPEN | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
ANDREW TAYLOR MACINTOSH | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
DUNCAN WILLIAM FAULKNER | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.42k | £168.34k | £154.44k | £166.59k | £190.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.13k | £380.96k | £157.07k | £162.68k | £194.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.53k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Rhagfyr 2020 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Rhagfyr 2020 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1956
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. ANNE'S VICARAGE
182 ST. ANN'S HILL
LONDON
SW18 2RS
- Ffôn:
- 02088742809
- E-bost:
- info@stanneswandsworth.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window