Hanes ariannol DIGITAL UNITE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1145124
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017
Cyfanswm Incwm Gros £61.53k £82.93k £0 £1 £0
Cyfanswm gwariant £61.51k £82.11k £1.92k £1.03k £686
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0