WREXHAM HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The League was established to raise funds for, and provide physical anenities for the benefit of patients at Wrexham Maelor Hospital, and to support the charitable work of the Hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
74 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Gwynedd
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
Llywodraethu
- 08 Mawrth 1973: Cofrestrwyd
- WREXHAM HOSPITALS' LEAGUE OF FRIENDS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS BRENDA MARGARET BRYDEN | Cadeirydd | 22 June 1981 |
|
|
||||
Tudor Williams | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
MRS DIANA EVANS | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
MARGARET WINIFRED ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR MICHAEL JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MENNA STORY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.92k | £430.77k | £97.41k | £195.53k | £433.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £634.25k | £514.53k | £109.46k | £153.95k | £433.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.11k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.23k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £479.11k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.83k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £5.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £264.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £369.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.82k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £260.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £29.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Medi 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Medi 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 DECEMBER 1968 AS AMENDED 16 MARCH 1992 AND 15 MAY 1995 as amended on 21 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RAISE FUNDS FOR AND PROVIDE PHYSICAL AMENITIES FOR THE BENEFIT OF THE PATIENTS OF THE WREXHAM HOSPITAL, AND GENERALLY, TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE WREXHAM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 CHANTICLEER CLOSE
WREXHAM
LL13 9EQ
- Ffôn:
- 01978356765
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window