Dogfen lywodraethu WEAVERS COMMUNITY FORUM
Rhif yr elusen: 1147086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/07/2010 AS AMENDED ON 28/04/2012 AS AMENDED ON 06/01/2013 as amended on 21 Jan 2021 as amended on 13 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
ARE TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS AND SURROUNDING LONDON BOROUGH'S
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.