NGENE ST LUKE'S INTERNATIONAL EYE HOSPITAL & CHAPEL AMAWBIA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1 To establish and run an eye hospital that will care for all peoples. 2 To teach and preach Christian principles to all willing to listen to us in a purely voluntary basis. 3 To maintain the hospital services to a high international standard. 4 This work is done in a village eye hospital built in Amawbia Town in Anambra State Nigeria of which full web address is WWW.NSLIEHAMAWBIA.COM
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 January 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Nigeria
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
- 31 Hydref 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE NGENE ST LUKEÔÇÖS INTERNATIONAL EYE HOSPITAL (Enw blaenorol)
- THE NGENE ST LUKEÔÇÖS INTERNATIONAL EYE HOSPITAL AMAWBIA (Enw blaenorol)
- THE NGENE ST LUKE'S INTERNATIONAL EYE HOSPITAL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/01/2013 | 08/01/2014 | 08/01/2015 | 08/01/2016 | 08/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £8.00k | £5.00k | £3.20k | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.95k | £7.99k | £4.96k | £2.00k | £950 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2017 | 27 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2016 | 17 Ionawr 2017 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ionawr 2015 | 25 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ionawr 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 JAN 2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE ANAMBRA STATE NIGERIA: A) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH BY PROVIDING EYE CARE FACILITIES AND ESTABLISHING AND RUNNING A HOSPITAL WHICH IS ABLE PRIMARILY TO DIAGNOSE AND TREAT AND MANAGE ALL DISEASES OF THE EYE AND B) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY PRAYING AND PREACHING IN THE HOSPITAL CHAPEL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window