INTERNATIONAL FRIENDS OF THE INTERNATIONAL LYRIC ART FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's objective is the promotion to the public generally of the arts and particularly music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Ffrainc
Llywodraethu
- 31 Mai 2012: Cofrestrwyd
- IFILAF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURENCE CHARLES NEIL BLACKALL MA | Cadeirydd | 14 November 2011 |
|
|
||||
Aymeric Lavin | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Lauren Laffargue | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Beatrice Schlumberger | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
||||
JANE CARTER | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|
||||
DAWOOD SYED LLB, LLM | Ymddiriedolwr | 14 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £735.60k | £513.10k | £610.79k | £733.72k | £364.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.06k | £502.99k | £603.17k | £102.22k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £735.60k | £513.10k | £610.79k | £733.72k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £712.06k | £502.99k | £603.17k | £102.22k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.16k | £2.16k | £2.16k | £2.16k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £709.75k | £500.73k | £600.89k | £100.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 19 Chwefror 2025 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 19 Chwefror 2025 | 204 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Medi 2024 | 409 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Medi 2024 | 409 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 11 Medi 2024 | 774 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 11 Medi 2024 | 774 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 01 Chwefror 2022 | 186 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 01 Chwefror 2022 | 186 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 06 Hydref 2020 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 06 Hydref 2020 | 68 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 APR 2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND IN PARTICULAR THE ART OF MUSIC
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wellers Accountants
1 Vincent Square
LONDON
SW1P 2PN
- Ffôn:
- +33144885967
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window