ymddiriedolwyr TEIGNBRIDGE HOMELESS ACTION TODAY LTD
Rhif yr elusen: 1146610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher James Hanson | Cadeirydd | 08 May 2024 |
|
|
||||
Jean Patterson | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
John Harrison | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Robert Reginald Harold North | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Raymond McCarthy | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Dr RICHARD PAISEY | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|||||
MARY ROBERTS | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||
Carole Beech | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.