ymddiriedolwyr CHANGING TUNES
Rhif yr elusen: 1144789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SIMON WOOD | Cadeirydd | 03 October 2011 |
|
|||||
Giulia Balzan | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Cameron Harper | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Suzanne Joan Dymond-White | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||
Paula Harriott | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|||||
Cornelius James L Thorne | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
James William Rimmer | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD SAYER | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||
MICHAEL CULLUM | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.