Hanes ariannol PARMARTH SADHNA CHARITABLE TRUST UK

Rhif yr elusen: 1147770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (197 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.94k £31.75k £35.84k £43.48k £33.48k
Cyfanswm gwariant £30.17k £28.39k £34.38k £23.21k £27.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A