ymddiriedolwyr THEKENILWORTHCENTRE
Rhif yr elusen: 1144518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL BRIGGS | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
SIMEON CONNOR | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
DR REBECCA EDYTHE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
NICHOIAS CADD | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Dr Susan Helen Victoria Meir | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Michael John Anderson | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Graham Robin Leach | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Rachael Graham | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
MANDY BROUGHAM | Ymddiriedolwr | 03 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.