YOPEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We set up and run YOPEY Dementia Befriender partnerships. These are befriending partnerships between ourselves, schools or colleges and care homes. We inspire, train and support young people, known as YOPEY Befrienders, to befriend elderly residents, especially those living with dementia. We get positive publicity for our YOPEY Befrienders, ourselves and the other partners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Gearing MBE | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Rachel Sheppard | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Gracie Jane McLaven | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|
||||
THOMAS SAMUEL ABBOTT | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||
JOANNE GALAZKA | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.28k | £75.52k | £55.67k | £55.28k | £19.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.59k | £66.59k | £81.19k | £79.45k | £41.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 02 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 AUG 2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF GOOD CITIZENSHIP THROUGH THE RECOGNITION OF YOUNG PEOPLE AS POSITIVE ROLE MODELS IN SOCIETY, BY THE ESTABLISHMENT AND ADMINISTRATION OF A PROGRAMME OF AWARDS FOR YOUNG PEOPLE AND THE PROVISION OF GRANTS OR LOANS, AND OTHER SUPPORTING ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodfarm Cottage
Bury Road
Stradishall
Newmarket
CB8 8YN
- Ffôn:
- 01440821654
- E-bost:
- hello@yopey.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window